Sønn
av
konsul Wollert Konow (1829-1885) og Wilhelmine Marie Bredal (1828-1908).
Bergen
Finansminister - Finans- og tolldepartementet, 1912-02-20-1913-01-30
Finansminister - Finans- og tolldepartementet, 1926-03-05-1928-01-28
Utdanning og yrkeserfaring:
Utdanning
Elev, Bergens katedralskole, 0-0
Utdannet, Merkantil utdannelse i England, Frankrike og Tyskland, 1881-1884
Lavere teknisk økonomisk utdanning, 0-0
Yrke
Adm. dir., Bergens Sparebank, 0-0
Arbeidet, Farens kontor, 1884-1885
Belgisk konsul, 1886-1912
Direktør, Bergens mek. Verksted, 1898-1910
Kjøpmann og skipsreder, Skipsrederi og fiskeeksport, 1885-1923
Større forretningsmann, 0-0
Lavere offentlig funkjonær, 0-0
Verv:
Kommunalpolitisk aktivitet
Rolle |
Organ |
Kommune |
Fra |
Til |
Medlem |
Bystyre |
Bergen |
1898 |
|
|
By-herredsstyre |
|
|
|
Offentlige verv
Rolle |
Organisasjon |
Sted |
Fra |
Til |
Merknad |
Medlem |
Traktatdelegasjonen til vinlandene |
|
1920 |
1921 |
|
Formann |
Den depart. komite om arealer til off. bygninger i Bergen |
|
1921 |
|
|
Stiftet |
Kringkastingsselskapet i Bergen |
|
1925 |
|
|
Medlem |
Styret Norsk Rikskringkasting |
|
1933 |
1934 |
|
Formann |
Overstyret Norges oplysningskontor for næringsveiene |
|
|
|
|
Medlem |
Børskomiteen, Bergen |
|
|
|
i 2 perioder |
Medlem |
Styret Bergens handelsgymnasium |
|
|
|
|
Nestformann |
Overstyret Norges oplysningskontor for næringsveiene |
|
|
|
|
Medlem |
Styret Bergens kringkaster |
|
|
|
|
President |
Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane |
|
|
|
|
Formann |
Byggekomiteene for telegrafbygningen og Bergen tinghus |
|
|
|
|
Formann |
Styret Bergens kringkaster |
|
|
|
|
Tillitsverv i partier
Rolle |
Organisasjon |
Sted |
Fra |
Til |
Merknad |
Medlem |
Frisindede Venstres hovedstyre |
|
|
|
|
Tillitsverv i organisasjoner
Rolle |
Organisasjon |
Sted |
Fra |
Til |
Merknad |
Medlem |
Representantskapet Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme |
|
1894 |
1917 |
|
Medlem |
Direksjonen Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme |
|
1901 |
1904 |
|
Formann |
Handelsforeningen, Bergen |
|
|
|
i 2 år |
Medlem |
Styret Eksportnæringenes Landsforbund |
|
|
|
|
Formann |
Styret "Den gode Hensigt" |
|
|
|
|
President |
Bergens handelskammer |
|
|
|
|